变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2016-09-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 仇慎谦,董事长;石正林,董事;王彬,董事;王波,董事;王晓华,监事;张澜,董事,总经理;张振山,董事;钟思均,董事 | 仇慎谦,董事长;石正林,董事;王波,董事;王晓华,监事;肖章林,董事;章松新,董事;张澜,董事,总经理;张振山,董事 | 2016-05-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2016-05-26 | |
章程备案 | 2013-06-21 | 章程修正案 | 2014-05-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(外商投资企业投资,私营) | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 2014-05-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 41642.928800 | 50000.000000 | 2014-05-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 仇慎谦,董事长;石正林,董事;王彬,董事;王晓华,监事;曾军,董事;张澜,董事,总经理;张振山,董事;钟思均,董事 | 仇慎谦,董事长;石正林,董事;王彬,董事;王波,董事;王晓华,监事;张澜,董事,总经理;张振山,董事;钟思均,董事 | 2014-05-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2022-12-31 | 2013-06-21 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 仇慎谦,董事长;邓楷,董事,总经理;黄勇峰,董事;石正林,董事;汪名川,董事;王晓华,监事;曾军,董事;张振山,董事 | 仇慎谦,董事长;石正林,董事;王彬,董事;王晓华,监事;曾军,董事;张澜,董事,总经理;张振山,董事;钟思均,董事 | 2013-06-21 |
章程备案 | 2013-02-26 | 2013-06-21 | 2013-06-21 |
章程备案 | 2011-10-09 | 2013-02-26 | 2013-02-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2013-02-26 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴光权 | 仇慎谦 | 2011-10-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 仇慎谦,董事;邓楷,董事,总经理;石正林,执行董事;隋涌,董事;吴光权,董事长;薛凡,监事;张振山,董事 | 仇慎谦,董事长;邓楷,董事,总经理;黄勇峰,董事;石正林,董事;汪名川,董事;王晓华,监事;曾军,董事;张振山,董事 | 2011-10-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2011-10-08 | |
章程备案 | 2010-08-16 | 2011-10-09 | 2011-10-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2010-08-16 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 旅业、餐饮业、写字楼出租(售),旅游、商务、洗涤服务,酒店业务培训、汽车出租及保管、医疗保健、美容美发、体育娱乐、卡拉OK歌舞厅、桑拿按摩、烟酒零售(以上项目由下属分支机构经营);酒店设备安装、维修、咨询,室内装修工程、物业中介及室内外清洁服务,批发、零售、代购、代销日用百货、家用电器、皮革制品、化工产品、建材。外币兑换业务。 | 旅业、餐饮业、写字楼出租(售),旅游、商务、洗涤服务,酒店业务培训、汽车出租及保管、医疗保健、美容美发、体育娱乐、卡拉OK歌舞厅、桑拿按摩、烟酒零售(以上项目由下属分支机构经营);酒店设备安装、维修、咨询,室内装修工程、物业中介及室内外清洁服务,批发、零售、代购、代销日用百货、家用电器、皮革制品、化工产品(不含危险化学品)、建材;外币兑换业务。 | 2010-08-16 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(外商投资企业投资,私营) | 2010-08-16 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省广州市环市东路339号 | 广东省广州市越秀区环市东路339号 | 2010-08-16 |
更多>>视频联播