变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1985-07-15,2019-08-17, | 1985-07-15,2025-08-17, | 2019-08-13 |
章程备案 | 2019-08-13 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:黄劲锋;董事:张桂芳;副董事长:文继寿;董事:黄石平;董事:黄佐光; | 副董事长:文继寿;董事:吴刚;董事:黄石平;董事:张桂芳;董事:严咏娴; | 2018-07-30 |
其他事项备案 | 其他:黄劲锋;其他:张桂芳;其他:文继寿;其他:黄石平;工商联络员:陈铭顺;其他:黄佐光; | 其他董事:文继寿;其他董事:严咏娴;其他董事:吴刚;其他董事:黄石平;其他董事:张桂芳;工商联络员:林明媛; | 2018-07-30 |
其他事项备案 | 91440000617436517G | 2018-05-29 |
更多>>视频联播