变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售:灯具、灯具配件、光电产品、灯具用电子、光源产品;货物及技术进出口。 | 生产、销售:灯具、灯具配件、光电产品、灯具用电子、光源产品;加工、销售:石材;承接:石材工程;货物及技术进出口。 | 2017-12-05 |
章程备案 | 章程 | 2016-03-18 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售:灯具、灯具配件、光电产品、灯具用电子、光源产品;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律行政法规限制的项目须取得许可证方可经营)。 | 生产、销售:灯具、灯具配件、光电产品、灯具用电子、光源产品;货物及技术进出口。 | 2015-04-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2012-08-13 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何建堂,监事;梁竞华,经理;苏伟东,执行董事 | 何建堂,监事;李纯强,经理;苏伟东,执行董事 | 2012-08-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售:灯具、灯具配件、光电产品、灯具用电子、光源产品。 | 生产、销售:灯具、灯具配件、光电产品、灯具用电子、光源产品;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律行政法规限制的项目须取得许可证方可经营)。 | 2011-12-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2011-01-28 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯惠芬,经理;何建堂,监事;李纯强,执行董事 | 何建堂,监事;梁竞华,经理;苏伟东,执行董事 | 2011-01-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 加工、销售:石材灯饰(不含酸洗、磷化、电镀、喷漆工序)。 | 生产、销售:灯具、灯具配件、光电产品、灯具用电子、光源产品。 | 2011-01-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李纯强 | 苏伟东 | 2011-01-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50.0000 | 500.0000 | 2011-01-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡廷才,监事;李纯强,执行董事;苏伟东,经理 | 冯惠芬,经理;何建堂,监事;李纯强,执行董事 | 2010-09-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2010-09-30 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2010-07-22 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈生球,监事;冯惠芬,经理;李纯强,执行董事 | 胡廷才,监事;李纯强,执行董事;苏伟东,经理 | 2010-07-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2010-05-07 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈生球,监事;冯惠芬,总经理;李纯强,执行董事 | 陈生球,监事;冯惠芬,经理;李纯强,执行董事 | 2010-05-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2010-04-27 | 2010-05-07 | |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2006-04-27 | 2010-04-27 | 2006-05-30 |
更多>>视频联播