变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 股东发生变更 | 2020-05-26 | |
股东备案 | 李俊伟,执行董事,经理;沈佳玲,监事 | 李俊伟,执行董事,经理;林泽彪,监事 | 2020-05-26 |
法定代表人变更 | 董爱华 | 李俊伟 | 2019-04-10 |
经营范围变更 | 食品销售;食品生产。 | 食品销售;食品生产;本企业生产所需家禽家畜、农副产品(粮食、棉花除外)的收购;企业品牌形象策划;商品信息咨询;企业管理咨询;养殖业信息咨询;销售:饲料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | 2019-04-10 |
法定代表人变更 | 股东会 | 2019-04-10 | |
经营范围变更 | 批发兼零售:预包装食品、散装食品(食用油,干果,坚果,肉类熟食制品,蛋及蛋类制品,面粉,米面制品,烘焙食品,豆制品,糖果蜜饯,冷冻饮品,方便食品,罐头,烹调佐料,腌制品,酒精饮料,非酒精饮料,茶—不包含茶饮料,咖啡、可可)(食品流通许可证有效期至2015年5月20日);生产:肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品)(全国工业产品生产许可证有效期至2016年6月23日)。 | 食品销售;食品生产。 | 2015-10-10 |
经营期限(营业期限)变更 | 2015-09-30 | 2035-09-30 | 2015-10-10 |
更多>>视频联播