变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2022-08-02法定代表人变更,经理备案,章程备案。 | 2022-08-11 |
法定代表人变更 | 王彦龙 | 董威 | 2022-08-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王彦龙 | 董威 | 2022-08-11 |
章程备案 | 无 | 2019-01-27法定代表人变更、董事备案、经理备案、章程备案。 | 2019-03-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李晓东 | 王彦龙 | 2019-03-12 |
法定代表人变更 | 李晓东 | 王彦龙 | 2019-03-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2017-09-21 |
投资人(股权)变更 | 李晓良出资1006.62万人民币;于洋出资402.636万人民币;刘毅出资603.924万人民币; | 李晓良出资1006.62万人民币;刘毅出资603.924万人民币;烟台敏平商贸有限公司出资402.636万人民币; | 2017-09-21 |
章程备案 | 无 | 2017-09-04股权变更、章程备案。 | 2017-09-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李晓良 | 李晓东 | 2016-10-17 |
章程备案 | 无 | 2016-10-14法定代表人变更,执行董事备案,经理备案,章程备案。 | 2016-10-17 |
法定代表人变更 | 李晓良 | 李晓东 | 2016-10-17 |
章程备案 | 无 | 2016-01-07股权变更,,新增股东于洋,章程备案。 | 2016-01-07 |
其他事项备案 | 李晓良出资1409.256万人民币;刘毅出资603.924万人民币; | 李晓良出资1006.6200万人民币;刘毅出资603.924万人民币;于洋出资402.6360万人民币; | 2016-01-07 |
投资人(股权)变更 | 李晓良;刘毅; | 李晓良;刘毅;于洋; | 2016-01-07 |
章程备案 | 无 | 2015-12-23法定代表人变更,执行董事备案,经理备案,监事备案,章程备案。 | 2015-12-25 |
投资人(股权)变更 | 张晓晓;高凯;刘毅; | 李晓良;刘毅; | 2015-12-25 |
其他事项备案 | 张晓晓出资217.74万人民币;高凯出资402.636万人民币;刘毅出资1392.804万人民币; | 李晓良出资1409.2560万人民币;刘毅出资603.924万人民币; | 2015-12-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘毅 | 李晓良 | 2015-12-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄长郁 | 李晓良 | 2015-12-25 |
更多>>视频联播