变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |
法定代表人变更 | 刘艳 | 厉治 | 2021-01-14 |
法定代表人变更 | 陈明春 | 刘艳 | 2018-12-05 |
经营范围变更 | 对政府授权范围内的国有资产和市属集体资产以资产所有者的身份进行资本运营(包括资本投入,投资控股,委托经营,授权经营,产权经营,产权转让)。。 | 对政府授权范围内的国有资产和市属集体资产以资产所有者的身份进行资本运营(包括资本投入,投资控股,委托经营,授权经营,产权经营,产权转让);房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-11-23 |
法定代表人变更 | 刘瑞新 | 陈明春 | 2017-11-06 |
法定代表人变更 | 张中华 | 刘瑞新 | 2017-06-02 |
注册资本(金)变更 | 448000万人民币 | 628000.0000万人民币 | 2016-12-29 |
主管部门(出资人)变动备案 | 三河市人民政府出资448000万人民币; | 三河市人民政府出资628000.0000万人民币; | 2016-12-29 |
注册资本(金)变更 | 48000万人民币 | 448000.0000万人民币 | 2015-11-04 |
联络员备案 | 刘仕合*** | 2015-11-04 | |
法定代表人变更 | 孟建政 | 张中华 | 2014-10-30 |
更多>>视频联播