变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹强军、都海宽 | 冯垚标、高超 | 2022-08-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹强军 | 高超 | 2022-08-18 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2021-05-17 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘志雄、都海宽 | 曹强军、都海宽 | 2021-05-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘志雄 | 曹强军 | 2021-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈剑,刘志雄,都海宽,张宁 | 刘志雄,都海宽 | 2019-07-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 百瑞信托有限责任公司;建业住宅集团(中国)有限公司; | 建业住宅集团(中国)有限公司; | 2019-02-15 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-02-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐丽媛,陈剑,刘志雄,都海宽 | 陈剑,刘志雄,都海宽,张宁 | 2018-08-16 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-07-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发与经营(限制类的除外,凭有效资质证经营)。 | 房地产开发与经营;房屋租赁。 | 2018-07-03 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-12-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 建业住宅集团(中国)有限公司; | 建业住宅集团(中国)有限公司;百瑞信托有限责任公司; | 2017-12-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘志雄、都海宽 | 唐丽媛、陈剑、刘志雄、都海宽 | 2017-12-27 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 21 | 长期 | 2017-12-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2017-12-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 建业住宅集团(中国)有限公司;上海长江财富资产管理有限公司; | 建业住宅集团(中国)有限公司; | 2017-04-26 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-04-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈剑 | 刘志雄 | 2017-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈剑、袁文鑫、王博、陶黎明、陈瑛 | 刘志雄、都海宽 | 2017-04-26 |
更多>>视频联播