变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹芳、都海宽 | 曹芳、冯垚标 | 2022-04-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孟勇 | 曹芳 | 2020-02-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-02-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈建业、李克峰、孟勇、陈剑 | 曹芳、都海宽 | 2020-02-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于艳春 | 孟勇 | 2018-09-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈建业、李克峰、于艳春、陈剑 | 陈建业、李克峰、孟勇、陈剑 | 2018-09-30 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 三门峡市湖滨区黄河路南十街坊21号商铺一层 | 三门峡市湖滨区黄河路北十街坊建业壹号城邦1号楼1层02号商铺 | 2014-03-07 |
更多>>视频联播