变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 范雯、张春平 | 范雯、王建强 | 2019-07-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张春平 | 王建强 | 2019-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭汉根、张春平 | 范雯、张春平 | 2017-12-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖北银丰实业集团有限责任公司:98.75%;湖北银丰物业管理有限责任公司:1.25%; | 湖北银丰置业服务有限责任公司;湖北银丰实业集团有限责任公司; | 2017-12-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-07-26 | 长期 | 2017-12-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈大忠;秦小兰;罗亚胜;胡昌盛;谭汉振;柳双庆;尹清;程远山; | 张春平;谭汉根; | 2015-06-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 程远山 | 张春平 | 2015-06-23 |
更多>>视频联播