变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2022-03-08 |
实收资本变更 | 30000 | 170000.000000 | 2022-03-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 150000 | 170000.000000 | 2022-03-08 |
章程备案 | 2022-03-08 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 黄石市下陆区杭州东路2号2楼 | 黄石经济技术开发区铁山区金山大道185号14-18号楼201、301、401 | 2021-02-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 什国华(董事)、曹光明(监事)、高斌(董事)、熊国权(监事)、冯尧(监事)、赵洁(监事)、杜光钦(董事)、陆琳莎(监事)、张艳林(董事)、潘宪章(董事长) | 孙海英(监事)、陈世华(监事)、孙军(监事)、王军(董事)、胡建华(监事)、程珊珊(董事长)、黄建(监事)、傅国华(董事)、杜光钦(董事)、张艳林(董事) | 2021-02-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘宪章 | 程珊珊 | 2021-02-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 什国华、曹光明、高斌、熊国权、冯尧、赵洁、黄大寒、杜光钦、陆琳莎、张艳林 | 什国华、曹光明、高斌、熊国权、冯尧、赵洁、杜光钦、陆琳莎、张艳林、潘宪章 | 2018-11-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄大寒 | 潘宪章 | 2018-11-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 30000 | 150000.000000 | 2017-08-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹光明、高斌、熊国权、冯尧、赵洁、黄大寒、杜光钦、陆琳莎 | 什国华、曹光明、高斌、熊国权、冯尧、赵洁、黄大寒、杜光钦、陆琳莎、张艳林 | 2017-08-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2017-08-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹光明、高斌、熊国权、冯尧、赵洁、黄大寒、杜光钦、陆琳莎、什国华、张艳林 | 曹光明、高斌、熊国权、冯尧、赵洁、黄大寒、杜光钦、陆琳莎 | 2017-08-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 15000 | 30000.000000 | 2017-08-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹光明、高斌、熊国权、冯尧、赵洁、黄大寒、杜光钦、陆琳莎 | 曹光明、高斌、熊国权、冯尧、赵洁、黄大寒、杜光钦、陆琳莎、什国华、张艳林 | 2017-08-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2017-08-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 30000 | 15000.000000 | 2017-08-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄石市国有资产监督管理委员会:100%; | 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2017-08-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹光明,高斌,伍宏根,李建石,冯志刚,冯尧,赵洁,黄大寒,魏胜向,熊国权 | 曹光明,高斌,熊国权,冯尧,赵洁,黄大寒,杜光钦,陆琳莎 | 2015-12-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 熊国权;魏胜向;向阳;赵洁;冯尧;冯志刚;李建石;伍宏根;高斌;曹光明; | 熊国权;魏胜向;黄大寒;赵洁;冯尧;冯志刚;李建石;伍宏根;高斌;曹光明; | 2014-11-27 |
更多>>视频联播