变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-11-02 | 2030-11-02 | 2020-10-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 魏永林 | 王兆良 | 2016-05-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 仪征市国有资产管理公司,仪征市真州镇合作经济经营管理站 | 仪征市国有资产管理中心,仪征市真州镇合作经济经营管理站 | 2014-09-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡霖坦 | 魏永林 | 2014-09-03 |
更多>>视频联播