变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 浦宝英 | 董梁 | 2023-09-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢正义 | 浦宝英 | 2022-04-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王晖 | 谢正义 | 2020-01-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-10-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000000.000000 | 3000000.000000 | 2018-10-30 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 江苏省国信集团有限公司 | 2018-10-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱克江 | 王晖 | 2017-10-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王晖 | 朱克江 | 2016-10-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马秋林 | 王晖 | 2016-07-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董启彬 | 马秋林 | 2014-08-26 |
更多>>视频联播