变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 投资人:县政府,出资额:6000万,占100%,出资方式:其他,出资时间:***; | 投资人:吉安县城市投资控股集团有限责任公司,出资额:6000万,占100%,出资方式:其他,出资时间:***; | 2023-04-03 |
其他变更 | 姓名:刘善茂,职务:副董事长;姓名:高仰裕,职务:董事;姓名:肖德明,职务:董事;姓名:肖德明,职务:经理;姓名:张佑民,职务:监事;姓名:龙志坚,职务:监事;姓名:段安南,职务:监事;姓名:黄宗彪,职务:副董事长;姓名:王桃香,职务:董事长; | 姓名:刘善茂,职务:副董事长;姓名:朱松,职务:董事长;姓名:黄水兵,职务:经理;姓名:段安南,职务:监事;姓名:黄水兵,职务:董事;姓名:胡亚芳,职务:监事;姓名:高仰裕,职务:董事;姓名:肖德明,职务:董事; | 2022-01-10 |
法定代表人变更 | 王桃香 | 朱松 | 2022-01-10 |
其他变更 | 注册号:360821110000106 | 91360821162070781L | 2017-01-16 |
法定代表人变更 | 张隆富 | 王桃香 | 2017-01-16 |
其他变更 | 姓名:段安南,职务:监事;姓名:李联芳,职务:监事;姓名:龙志坚,职务:监事;姓名:黄宗彪,职务:副董事长;姓名:张隆富,职务:董事长;姓名:刘善茂,职务:副董事长;姓名:高仰裕,职务:董事;姓名:肖德明,职务:董事兼总经理; | 姓名:段安南,职务:监事;姓名:张佑民,职务:监事;姓名:龙志坚,职务:监事;姓名:黄宗彪,职务:副董事长;姓名:王桃香,职务:董事长;姓名:刘善茂,职务:副董事长;姓名:高仰裕,职务:董事;姓名:肖德明,职务:董事兼总经理; | 2017-01-16 |
其他变更 | 监事,县政府,***;董事长,尹子安,***; | 监事,段安南,***;董事,高仰裕,***;副董事长,黄宗彪,***;监事,李联芳,***;副董事长,刘善茂,***;监事,龙志坚,***;董事兼总经理,肖德明,***;董事长,张隆富,***; | 2014-11-26 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:张志福 | 证件号码:******,姓名:张隆富 | 2014-11-26 |
更多>>视频联播