变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:喻国武,职务:副董事长;姓名:黄舒,职务:董事;姓名:丁胡林,职务:董事长;姓名:张丽萍,职务:监事;姓名:夏友南,职务:监事;姓名:韩树麻,职务:监事;姓名:邓振平,职务:董事; | 姓名:徐仕平,职务:董事;姓名:余金和,职务:董事长;姓名:陈丙甲,职务:董事;姓名:阮风兰,职务:监事;姓名:喻国武,职务:副董事长;姓名:张丽萍,职务:监事会主席;姓名:戴财龙,职务:监事;姓名:喻国武,职务:经理; | 2020-03-04 |
法定代表人变更 | 丁胡林 | 余金和 | 2020-03-04 |
经营范围变更 | 国际集装箱装卸、揽货、订仓、中转、掏装箱、仓储;信息咨询;租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 国际集装箱装卸、港口货物装卸;港口货场服务、揽货、订仓、中转、掏装箱、仓储;信息咨询;租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-03-18 |
其他变更 | 姓名:张丽萍,职务:监事;姓名:夏友南,职务:监事;姓名:黄舒,职务:董事;姓名:韩树麻,职务:监事;姓名:喻国武,职务:副董事长;姓名:邓振平,职务:董事;姓名:庞建基,职务:董事长; | 姓名:丁胡林,职务:董事长;姓名:张丽萍,职务:监事;姓名:夏友南,职务:监事;姓名:喻国武,职务:副董事长;姓名:黄舒,职务:董事;姓名:韩树麻,职务:监事;姓名:邓振平,职务:董事; | 2016-09-19 |
法定代表人变更 | 庞建基 | 丁胡林 | 2016-09-19 |
其他变更 | 91360000727757215N | 2015-12-30 |
更多>>视频联播