变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:张坚,职务:董事;姓名:史昱,职务:董事长;姓名:汪柯,职务:董事;姓名:肖孟,职务:监事;姓名:史昱,职务:经理; | 姓名:熊青,职务:董事;姓名:张坚,职务:董事;姓名:桂国锋,职务:董事长;姓名:肖孟,职务:监事;姓名:熊青,职务:经理; | 2022-06-14 |
法定代表人变更 | 史昱 | 桂国锋 | 2022-06-14 |
董事备案 | 职务:监事,姓名:肖孟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐国宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖孟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:汪柯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:汪柯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖孟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2021-12-07 |
董事备案 | 职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:王杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:汪柯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:王杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王君,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:汪柯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖孟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐国宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2020-08-17 |
经营范围变更 | 房地产开发、房地产营销;市政工程、园林绿化工程;建筑装修装饰工程设计及施工;物业管理;自有房屋租赁(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程设计;住宅室内装饰装修;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁;市场营销策划(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-06-16 |
法定代表人变更 | 吴乐 | 史昱 | 2020-05-26 |
其他变更 | 姓名:张璟琳,职务:董事;姓名:吴乐,职务:董事长;姓名:王君,职务:董事;姓名:吴乐,职务:经理;姓名:王杰,职务:监事; | 姓名:王杰,职务:监事;姓名:史昱,职务:经理;姓名:汪柯,职务:董事;姓名:史昱,职务:董事长;姓名:王君,职务:董事; | 2020-05-26 |
董事备案 | 职务:董事长,姓名:吴乐,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张璟琳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:吴乐,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:吴乐,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:吴乐,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:饶俊,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:王杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:监事,姓名:王杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王君,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:吴乐,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:吴乐,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张璟琳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2018-09-12 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西臻徳房地产有限责任公司,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31; | 投资人:江西阳光城房地产有限公司,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31; | 2018-05-21 |
其他变更 | 姓名:沈健荣,职务:董事;姓名:曲宁,职务:董事;姓名:王杰,职务:监事;姓名:任滨,职务:董事长;姓名:任滨,职务:经理; | 姓名:吴乐,职务:经理;姓名:吴乐,职务:董事长;姓名:张璟琳,职务:董事;姓名:王杰,职务:监事;姓名:饶俊,职务:董事; | 2018-03-16 |
法定代表人变更 | 任滨 | 吴乐 | 2018-03-16 |
经营范围变更 | 房地产开发、房地产营销(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 房地产开发、房地产营销;市政工程、园林绿化工程;建筑装修装饰工程设计及施工;物业管理;自有房屋租赁(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2017-09-30 |
其他变更 | 姓名:徐云波,职务:监事;姓名:俞立,职务:董事;姓名:唐伟,职务:董事长;姓名:赵海蛟,职务:董事兼总经理; | 姓名:沈健荣,职务:董事;姓名:曲宁,职务:董事;姓名:任滨,职务:董事长兼总经理;姓名:王杰,职务:监事; | 2017-02-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2017-02-10 |
法定代表人变更 | 唐伟 | 任滨 | 2017-02-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31;投资人:陈伟,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31; | 投资人:江西臻徳房地产有限责任公司,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31; | 2017-02-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西臻徳房地产有限责任公司,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31; | 投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31;投资人:陈伟,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31; | 2017-01-20 |
投资人(股权)变更 | 投资人:陈伟,出资额:30万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2002-06-20;投资人:马连城,出资额:15万人民币,占0.5000%,出资方式:货币,出资时间:2002-06-20;投资人:中大房地产集团有限公司,出资额:2700万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2002-06-20;投资人:金平,出资额:90万人民币,占3%,出资方式:其他,出资时间:2002-06-20;投资人:朱小光,出资额:165万人民币,占5.5%,出资方式:其他,出资时间:2002-06-20; | 投资人:江西臻徳房地产有限责任公司,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:2700万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2002-05-31; | 2017-01-06 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:吾独龙 | 证件号码:******,姓名:唐伟 | 2015-12-30 |
其他变更 | 董事长,吾独龙,***;监事,徐云波,***;董事,俞立等,;董事兼总经理,赵海蛟,***; | 董事长,唐伟,***;监事,徐云波,***;董事,俞立,***;董事兼总经理,赵海蛟,***; | 2015-12-30 |
更多>>视频联播