变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘福金 | 宁鸿鹏 | 2020-11-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1曾孝民董事;2麦敏靖董事;3刘刚董事;4王兴山监事;5马涛监事;6张继宁董事;7王健监事会主席;8佟雪峰董事;9刘福金董事长;10隋军董事;11李华斋董事兼总经理; | 1麦敏靖董事;2刘刚董事;3张继宁董事;4王健监事会主席;5隋军董事;6马涛监事;7李华斋经理;8王骏董事;9张达宇副董事长;10苑志刚监事;11宁鸿鹏董事长; | 2020-11-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1曾孝民董事;2孙斌董事;3刘刚董事;4张继宁董事;5施靖为监事会主席;6曲伟董事;7王兴山监事;8马涛监事;9刘福金董事长;10隋军董事;11杨志魁董事; | 1曾孝民董事;2麦敏靖董事;3刘刚董事;4王兴山监事;5马涛监事;6张继宁董事;7王健监事会主席;8佟雪峰董事;9刘福金董事长;10隋军董事;11李华斋董事兼总经理; | 2017-03-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1顾宇民董事;2郑合刻监事;3黄小文董事;4邓超经理;5傅志良董事;6刘福金董事长兼总经理; | 1刘福金董事长;2隋军董事;3刘国如董事;4曾孝民董事;5孙斌董事;6刘刚董事;7王兴山监事;8李华栋监事会主席;9曲伟董事;10张继宁董事;11马涛监事; | 2017-03-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1锦州港股份有限公司;2大连港集装箱股份有限公司;3中海码头发展有限公司; | 1中海码头发展有限公司;2锦州港股份有限公司;3大连港集装箱发展有限公司; | 2017-03-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘福金董事长;2隋军董事;3刘国如董事;4曾孝民董事;5孙斌董事;6刘刚董事;7王兴山监事;8李华栋监事会主席;9曲伟董事;10张继宁董事;11马涛监事; | 1曾孝民董事;2孙斌董事;3刘刚董事;4张继宁董事;5施靖为监事会主席;6曲伟董事;7王兴山监事;8马涛监事;9刘福金董事长;10隋军董事;11杨志魁董事; | 2017-03-14 |
章程备案 | 2 | 2017-03-14 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1锦州港股份有限公司;2大连港集装箱发展有限公司;3中海码头发展有限公司; | 1锦州港股份有限公司;2大连港集装箱股份有限公司;3中海码头发展有限公司; | 2015-06-16 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 锦州经济技术开发区下朱口 | 辽宁省锦州经济技术开发区下朱口 | 2015-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宁鸿鹏 | 刘福金 | 2015-06-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1锦州港股份有限公司;2大连港集装箱股份有限公司;3中海码头发展有限公司; | 1锦州港股份有限公司;2大连港集装箱发展有限公司;3中海码头发展有限公司; | 2014-10-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 其他有限责任公司 | 2014-10-09 |
更多>>视频联播