变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-06-28 | ||
2018-11-30 | |||
章程备案 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2018-11-30 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《医疗器械经营企业许可证》、审批文件号:; | 2018-11-30 | |
自营和代理商品及技术的进出口业务(按外经贸政审函字[97]第1980号文经营)。开展对外经济合作业务(按外经贸合函[2001]500号文经营)。销售针纺织品,百货,工业生产资料(不含金,银,汽车,化学危险品),石油制品(不含成品油),五金,交电,化工(不含危险化学品),建材,工艺美术品(不含金饰品),本公司进出口商品内销;劳务服务,信息咨询,包装服务,物业管理,自有物业租赁,销售;国内货运代理;国际货运代理;汽车、汽车零配件、工程机械批发零售。 | 自营和代理商品及技术的进出口业务(按外经贸政审函字[97]第1980号文经营)。开展对外经济合作业务(按外经贸合函[2001]500号文经营)。销售针纺织品、百货、工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品)、石油制品(不含成品油)、五金、交电、化工(不含危险化学品)、建材、工艺美术品(不含金饰品),本公司进出口商品内销;劳务服务,信息咨询,包装服务,物业管理,自有物业租赁、销售;国内货运代理;国际货运代理;汽车、汽车零配件、工程机械批发零售;投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资。 | 2018-11-30 | |
销售、批发、零售兼维修第一类医疗器械、第二类医疗器械及第三类医疗器械(在《医疗器械经营企业许可》核定项目及有效期内从事经营) | 2018-11-30 | ||
2018-07-27 | |||
2018-03-05 | |||
章程备案 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2018-03-05 |
章程备案 | 2016-04-15 | 2017-10-31 | 2018-02-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 17500 | 35000 | 2018-02-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:吴志锋;董事:刘泗章;董事:洪观其;监事:邵术林;董事:郭建;董事:邵晖;董事:王颖;董事:周剑;监事:肖远; | 董事:周继国;董事:陈雯海;董事:向群雄;监事:李俊;职工监事:郑波;董事:冀东;执行监事:林扬;董事:邵晖;董事:郭建; | 2018-02-11 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-04-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 自营和代理商品及技术的进出口业务(按外经贸政审函字[97]第1980号文经营)。开展对外经济合作业务(按外经贸合函[2001]500号文经营)。销售针纺织品,百货,工业生产资料(不含金,银,汽车,化学危险品),石油制品(不含成品油),五金,交电,化工(不含危险化学品),建材,工艺美术品(不含金饰品),本公司进出口商品内销;劳务服务,信息咨询,包装服务,物业管理,自有物业租赁,销售;国内货运代理;国际货运代理。^销售、批发、零售兼维修第一类医疗器械、第二类医疗器械及第三类医疗器械(在《医疗器械经营企业许可》核定项目及有效期内从事经营) | 自营和代理商品及技术的进出口业务(按外经贸政审函字[97]第1980号文经营)。开展对外经济合作业务(按外经贸合函[2001]500号文经营)。销售针纺织品,百货,工业生产资料(不含金,银,汽车,化学危险品),石油制品(不含成品油),五金,交电,化工(不含危险化学品),建材,工艺美术品(不含金饰品),本公司进出口商品内销;劳务服务,信息咨询,包装服务,物业管理,自有物业租赁,销售;国内货运代理;国际货运代理;汽车、汽车零配件、工程机械批发零售。^销售、批发、零售兼维修第一类医疗器械、第二类医疗器械及第三类医疗器械(在《医疗器械经营企业许可》核定项目及有效期内从事经营) | 2016-04-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李敬和;董事长:陈旭;董事:刘泗章;总经理:郭建;董事:宋健;董事:曲惠民;监事:王连祥;董事:洪观其;监事:王秋平;监事:肖远;董事:郭建; | 董事:刘泗章;监事:吴志锋;董事:邵晖;董事:周剑;董事:郭建;监事:肖远;监事:邵术林;总经理:郭建;董事:洪观其;董事长:宋健;董事:王颖; | 2016-03-18 |
其他事项备案 | 91440300617439689Q | 2016-03-18 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:郭建;其他董事:洪观其;其他董事:李敬和;法定代表人:陈旭;监事:王连祥;监事:肖远;其他董事:刘泗章;监事:王秋平;董事长:陈旭;其他董事:曲惠民;其他董事:宋健;总经理:郭建; | 监事:肖远;其他董事:邵晖;其他董事:洪观其;其他董事:刘泗章;其他董事:王颖;监事:邵术林;工商联络员:左阳;法定代表人:宋健;董事长:宋健;总经理:郭建;监事:吴志锋;其他董事:郭建;其他董事:周剑; | 2016-03-18 |
其他事项备案 | 其他董事:郭建;其他董事:洪观其;其他董事:李敬和;法定代表人:陈旭;监事:王连祥;监事:肖远;其他董事:刘泗章;监事:王秋平;董事长:陈旭;其他董事:曲惠民;其他董事:宋健;总经理:郭建; | 监事:肖远;其他董事:邵晖;其他董事:洪观其;其他董事:刘泗章;其他董事:王颖;监事:邵术林;工商联络员:左阳;法定代表人:宋健;董事长:宋健;总经理:郭建;监事:吴志锋;其他董事:郭建;其他董事:周剑; | 2016-03-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市深南中路2072号,2070号 | 深圳市福田区深南中路2072号,2070号 | 2016-03-18 |
其他事项备案 | 2016-03-18 |
更多>>视频联播