变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陆钧董事;2戴劲董事;3佟雪峰董事;4曲伟董事长;5黎晓光董事;6冯廷耀董事;7闵国忠董事;8黎志伟董事;9林锦川董事;10方萌董事;11王萍董事; | 1王大伟董事;2戴劲董事;3佟雪峰董事;4曲伟董事长;5黎晓光董事;6冯廷耀董事;7曲东旻董事;8黎志伟董事;9林锦川董事;10方萌董事;11王萍董事; | 2017-10-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1APMTERMINALSDALIANCOMPANYLIMITED;2大连港集装箱发展有限公司;3中远码头(大连)有限公司;4PSACHINAPTELTD.; | 1大连港集装箱发展有限公司;2中远码头(大连)有限公司;3PSACHINAPTELTD.; | 2017-10-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杨剑董事;2陆钧董事;3佟雪峰董事;4曲伟董事长;5闵国忠董事;6黎志伟董事;7林锦川董事;8方萌董事;9王萍董事;10黎晓光董事;11冯廷耀董事; | 1戴劲董事;2陆钧董事;3佟雪峰董事;4曲伟董事长;5黎晓光董事;6冯廷耀董事;7闵国忠董事;8黎志伟董事;9林锦川董事;10方萌董事;11王萍董事; | 2017-04-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1黎志伟董事;2林锦川董事;3陈铿董事;4王劲松董事;5鞠宏斌董事;6冯廷耀董事;7杨剑董事;8陆钧董事;9佟雪峰董事;10曲伟董事长;11闵国忠董事; | 1杨剑董事;2陆钧董事;3佟雪峰董事;4曲伟董事长;5闵国忠董事;6黎志伟董事;7林锦川董事;8方萌董事;9王萍董事;10黎晓光董事;11冯廷耀董事; | 2016-08-04 |
章程备案 | 2015-09-23 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1曲伟董事长;2闵国忠董事;3黎志伟董事;4林锦川董事;5陈铿董事;6王劲松董事;7鞠宏斌董事;8陈家财董事;9杨剑董事;10陆钧董事;11佟雪峰董事; | 1黎志伟董事;2林锦川董事;3陈铿董事;4王劲松董事;5鞠宏斌董事;6冯廷耀董事;7杨剑董事;8陆钧董事;9佟雪峰董事;10曲伟董事长;11闵国忠董事; | 2015-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.陈铿职务:董事法定代表人标志:否,2.鞠宏斌职务:董事法定代表人标志:否,3.佟雪峰职务:董事法定代表人标志:否,4.陈祖翔职务:董事法定代表人标志:否,5.林锦川职务:董事法定代表人标志:否,6.陆钧职务:董事法定代表人标志:否,7.闵国忠职务:董事法定代表人标志:否,8.陈家财职务:董事法定代表人标志:否,9.王劲松职务:董事法定代表人标志:否,10.黎志伟职务:董事法定代表人标志:否,11.曲伟职务:董事长法定代表人标志:是 | 1.陈铿职务:董事法定代表人标志:否,2.鞠宏斌职务:董事法定代表人标志:否,3.佟雪峰职务:董事法定代表人标志:否,4.杨剑职务:董事法定代表人标志:否,5.林锦川职务:董事法定代表人标志:否,6.陆钧职务:董事法定代表人标志:否,7.闵国忠职务:董事法定代表人标志:否,8.陈家财职务:董事法定代表人标志:否,9.王劲松职务:董事法定代表人标志:否,10.黎志伟职务:董事法定代表人标志:否,11.曲伟职务:董事长法定代表人标志:是 | 2015-09-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 港口集装箱装卸、拆装箱、仓储、保管、分拨、堆存、运输、中转及多式联运、集装箱修洗;电子数据交换服务、信息系统开发;集装箱码头的建设、管理及经营;及与上述业务相关的咨询*** | 货物装卸、拆装、仓储、保管、分拨、堆存、运输、中转与多式联运、综合物流、集装箱修洗,及堆场配套;电子数据交换服务、信息系统开发;集装箱码头的建设、管理及经营;及与上述业务相关的咨询与配套服务。*** | 2015-07-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.陈家财职务:董事法定代表人标志:否,2.林锦川职务:董事法定代表人标志:否,3.曲伟职务:董事长法定代表人标志:是,4.罗文清职务:董事法定代表人标志:否,5.陆钧职务:董事法定代表人标志:否,6.闵国忠职务:董事法定代表人标志:否,7.佟雪峰职务:董事法定代表人标志:否,8.陈铿职务:董事法定代表人标志:否,9.王劲松职务:董事法定代表人标志:否,10.李杰职务:董事法定代表人标志:否,11.鞠宏斌职务:董事法定代表人标志:否 | 1.陈家财职务:董事法定代表人标志:否,2.林锦川职务:董事法定代表人标志:否,3.曲伟职务:董事长法定代表人标志:是,4.黎志伟职务:董事法定代表人标志:否,5.陆钧职务:董事法定代表人标志:否,6.闵国忠职务:董事法定代表人标志:否,7.佟雪峰职务:董事法定代表人标志:否,8.陈铿职务:董事法定代表人标志:否,9.王劲松职务:董事法定代表人标志:否,10.李杰职务:董事法定代表人标志:否,11.鞠宏斌职务:董事法定代表人标志:否 | 2015-03-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.林锦川职务:董事法定代表人标志:否,2.陆钧职务:董事法定代表人标志:否,3.鞠宏斌职务:董事法定代表人标志:否,4.陈家财职务:董事法定代表人标志:否,5.罗文清职务:董事法定代表人标志:否,6.闵国忠职务:董事法定代表人标志:否,7.曲伟职务:董事长法定代表人标志:是,8.葛加逢职务:董事法定代表人标志:否,9.李杰职务:董事法定代表人标志:否,10.佟雪峰职务:董事法定代表人标志:否,11.王劲松职务:董事法定代表人标志:否 | 1.林锦川职务:董事法定代表人标志:否,2.陆钧职务:董事法定代表人标志:否,3.鞠宏斌职务:董事法定代表人标志:否,4.陈家财职务:董事法定代表人标志:否,5.罗文清职务:董事法定代表人标志:否,6.闵国忠职务:董事法定代表人标志:否,7.曲伟职务:董事长法定代表人标志:是,8.陈铿职务:董事法定代表人标志:否,9.李杰职务:董事法定代表人标志:否,10.佟雪峰职务:董事法定代表人标志:否,11.王劲松职务:董事法定代表人标志:否 | 2014-11-17 |
登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局保税区分局 | 2014-05-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.张国峰职务:董事法定代表人标志:否,2.佟雪峰职务:董事法定代表人标志:否,3.鞠宏斌职务:董事法定代表人标志:否,4.罗文清职务:董事法定代表人标志:否,5.张春权职务:董事长法定代表人标志:是,6.闵国忠职务:董事法定代表人标志:否,7.林锦川职务:董事法定代表人标志:否,8.陆钧职务:董事法定代表人标志:否,9.李杰职务:董事法定代表人标志:否,10.陈家财职务:董事法定代表人标志:否,11.葛加逢职务:董事法定代表人标志:否 | 1.王劲松职务:董事法定代表人标志:否,2.佟雪峰职务:董事法定代表人标志:否,3.鞠宏斌职务:董事法定代表人标志:否,4.罗文清职务:董事法定代表人标志:否,5.曲伟职务:董事长法定代表人标志:是,6.闵国忠职务:董事法定代表人标志:否,7.林锦川职务:董事法定代表人标志:否,8.陆钧职务:董事法定代表人标志:否,9.李杰职务:董事法定代表人标志:否,10.陈家财职务:董事法定代表人标志:否,11.葛加逢职务:董事法定代表人标志:否 | 2014-05-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张春权 | 曲伟 | 2014-05-13 |
更多>>视频联播