变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2023-06-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 409656.000000 | 567710.105900 | 2023-06-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟君、韩林明、赵建泽、邓蜀平、李玉敏、孟奇、翟茂林、李永清、钟晓强、黄浩、马凌云、胡文强、赵利新、李堂锁、马步才、陈旭忠、张宁、陈凯 | 孟君、韩林明、邓蜀平、李玉敏、孟奇、翟茂林、李永清、钟晓强、黄浩、胡文强、赵利新、张宁、陈凯、戎生权、王宇魁、赵建泽 | 2023-06-27 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 山西西山煤电股份有限公司 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 2020-12-11 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2020-12-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 樊大宏 | 赵建泽 | 2020-12-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 315120 | 409656.000000 | 2020-12-11 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟军、李俊、樊大宏、曹胜根、支亚毅、郭福忠、万孝利、李永清、耿晋萍、孟毅、王玉宝、栗兴仁、赵利新、周建、黄振涛、郭文斌、王绛华、李晓东 | 孟君、韩林明、赵建泽、邓蜀平、李玉敏、孟奇、翟茂林、李永清、钟晓强、黄浩、马凌云、胡文强、赵利新、李堂锁、马步才、陈旭忠、张宁、陈凯 | 2020-12-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王玉宝 | 樊大宏 | 2019-01-21 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2019-01-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟军、李俊、樊大宏、曹胜根、支亚毅、郭福忠、万孝利、李永清、耿晋萍、王永信、王玉宝、栗兴仁、赵利新、周建、黄振涛、郭文斌、王绛华、李晓东 | 孟军、李俊、樊大宏、曹胜根、支亚毅、郭福忠、万孝利、李永清、耿晋萍、孟毅、王玉宝、栗兴仁、赵利新、周建、黄振涛、郭文斌、王绛华、李晓东 | 2019-01-21 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 煤炭销售、洗选加工;发供电;电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售;设备清洗;保洁服务;技术开发、技术转让、技术咨询;化验;机电修理;材料加工;节能改造;新能源管理;矿山开发设计施工;矿用及电力器材生产经营;煤炭开采(仅限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 煤炭销售、洗选加工;电力业务:发供电;电力供应:电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售;设备清洗;保洁服务;技术开发、技术转让、技术咨询;化验;机电修理;普通机械加工;节能改造;新能源管理;矿山开发设计施工;矿用及电力器材生产经营;矿产资源开采:煤炭开采(仅限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-09-13 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2018-09-13 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 樊大宏、曹胜根、李家正、支亚毅、郭福忠、万孝利、武秋明、郦宏东、高翔、裴天强、王永信、王玉宝、张宏久、李端生、刘志安、温百根、栗兴仁、容和平 | 孟军、李俊、樊大宏、曹胜根、支亚毅、郭福忠、万孝利、李永清、耿晋萍、王永信、王玉宝、栗兴仁、赵利新、周建、黄振涛、郭文斌、王绛华、李晓东 | 2018-09-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 太原市西矿街318号西山大厦 | 太原市万柏林区西矿街318号西山大厦 | 2018-09-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 煤炭洗选加工、发供电;矿山开发及设计施工;矿用及电力器材生产、经营。煤炭销售。煤炭开采(仅限分支机构)。 | 煤炭销售、洗选加工;发供电;电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售;设备清洗;保洁服务;技术开发、技术转让、技术咨询;化验;机电修理;材料加工;节能改造;新能源管理;矿山开发设计施工;矿用及电力器材生产经营;煤炭开采(仅限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-06-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 薛道成;容和平;栗兴仁;温百根;刘志安;李端生;张宏久;王玉宝;王永信;裴天强;高翔;郦宏东;武秋明;王宏;万孝利;张继武;郭福忠;支亚毅; | 容和平;栗兴仁;温百根;刘志安;李端生;张宏久;王玉宝;王永信;裴天强;高翔;郦宏东;武秋明;万孝利;郭福忠;支亚毅;李家正;曹胜根;樊大宏; | 2016-06-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 薛道成 | 王玉宝 | 2016-06-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-01-01 | 无 | 2016-06-03 |
更多>>视频联播