变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜军;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张彤;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李杲;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金炳雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:钱伟刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事;姓名:傅爱玲;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜军;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张彤;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李杲;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:童杰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:童杰;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金炳雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:钱伟刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事;姓名:傅爱玲;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-10-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:浙江日报报业集团;出资额:*****万;百分比:***%; | 企业名称:浙江日报报业集团;出资额:*****.**万;百分比:***%; | 2023-10-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 43583 | 46278.23 | 2023-10-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:浙江日报报业集团;出资额:*****万;百分比:***%; | 企业名称:浙江日报报业集团;出资额:*****万;百分比:***%; | 2022-09-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ***** | ***** | 2022-09-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 唐中祥 | 姜军 | 2022-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张彤;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金炳雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事;姓名:傅爱玲;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张彤;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金炳雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:钱伟刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事;姓名:傅爱玲;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-03-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金炳雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张彤;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金炳雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-12-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:浙江日报报业集团;出资额:*****万;百分比:***%; | 企业名称:浙江日报报业集团;出资额:*****万;百分比:***%; | 2020-08-07 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ***** | ***** | 2020-08-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金炳雄;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-08-07 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 实业投资,策划咨询,会展服务,出版物批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:出版物批发;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动;咨询策划服务;会议及展览服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2020-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:程迪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长;姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王水明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事;姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-02-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:总经理姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:总经理姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事姓名:金波;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事 | 2019-03-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:邓崴;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:总经理 | 2018-12-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高海浩 | 唐中祥 | 2018-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:董事姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:陆熙;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事姓名:高海浩;证件号码:******************;职位:董事长姓名:鲍洪俊;证件号码:******************;职位:副董事长 | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:唐中祥;证件号码:******************;职位:董事长姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事 | 2018-04-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 实业投资、策划咨询、会展服务。 | 实业投资,策划咨询,会展服务,出版物批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:董事姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:花建林;证件号码:******************;职位:监事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:陆熙;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事姓名:高海浩;证件号码:******************;职位:董事长姓名:鲍洪俊;证件号码:******************;职位:副董事长 | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:董事姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:陆熙;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事姓名:高海浩;证件号码:******************;职位:董事长姓名:鲍洪俊;证件号码:******************;职位:副董事长 | 2017-09-26 |
更多>>视频联播