变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:董事姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:林敏;证件号码:******************;职位:监事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:花建林;证件号码:******************;职位:监事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:陆熙;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:高海浩;证件号码:******************;职位:董事长姓名:鲍洪俊;证件号码:******************;职位:副董事长 | 姓名:俞文明;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓棠;证件号码:******************;职位:监事姓名:周咏南;证件号码:******************;职位:董事姓名:周天晓;证件号码:******************;职位:董事姓名:季新红;证件号码:******************;职位:监事姓名:干飞;证件号码:******************;职位:董事姓名:张燕;证件号码:******************;职位:董事姓名:李杲;证件号码:******************;职位:董事姓名:程为民;证件号码:******************;职位:董事姓名:花建林;证件号码:******************;职位:监事姓名:蒋国兴;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:陆熙;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈春能;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶理宾;证件号码:******************;职位:监事姓名:高海浩;证件号码:******************;职位:董事长姓名:鲍洪俊;证件号码:******************;职位:副董事长 | 2017-04-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高海浩,周咏南,俞文明,陆熙,蒋国兴,周天晓,胡杭兴,傅爱玲,陈春能,张燕,李杲,干飞,鲍洪俊,徐峻 | 高海浩,周咏南,俞文明,陆熙,蒋国兴,周天晓,花建林,林敏,陈春能,张燕,李杲,干飞,鲍洪俊,程为民 | 2017-01-12 |
其他事项备案 | 注册号:330000000021893组织机构代码证:742922012 | 统一社会信用代码:91330000742922012L | 2016-11-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高海浩,胡杭兴,傅爱玲,陈春能,王纲,李杲,干飞,李丹,徐峻,冯卫民,俞文明,陆熙 | 高海浩,胡杭兴,傅爱玲,陈春能,张燕,李杲,干飞,鲍洪俊,徐峻,周咏南,俞文明,陆熙,蒋国兴,周天晓 | 2015-10-16 |
更多>>视频联播