变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所变更 | 佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦2201、2202、2203、2204室 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢701、702、703、704、705、706、707、708、709、710室(住所申报) | 2020-08-18 |
股东备案 | 叶航升,总经理;顾裕波,董事;苏浩伟,董事长;叶航升,董事;温晓丽,董事;吴永青,董事;罗红,董事;谢洪东,董事;赵伟,董事;曾炎林,监事;陈建伟,董事 | 邓志,董事;叶航升,总经理;叶航升,董事;温晓丽,董事;吴永青,董事;罗红,董事;谢洪东,董事;赵伟,董事;曾炎林,监事;陈建伟,董事;顾裕波,董事长 | 2020-08-18 |
章程备案 | 章程修正案 | 2020-08-18 | |
法定代表人变更 | 苏浩伟 | 顾裕波 | 2020-08-18 |
股东备案 | 叶航升,总经理;顾裕波,董事;苏浩伟,董事长;叶航升,董事;温晓丽,董事;吴永青,董事;罗红,董事;谢洪东,董事;赵伟,董事;曾炎林,监事;陈建伟,董事 | 邓志,董事;叶航升,总经理;叶航升,董事;温晓丽,董事;吴永青,董事;罗红,董事;谢洪东,董事;赵伟,董事;曾炎林,监事;陈建伟,董事;顾裕波,董事长 | 2020-08-17 |
章程备案 | 章程修正案 | 2020-08-17 | |
住所变更 | 佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦2201、2202、2203、2204室 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢701、702、703、704、705、706、707、708、709、710室(住所申报) | 2020-08-17 |
法定代表人变更 | 苏浩伟 | 顾裕波 | 2020-08-17 |
股东备案 | 陈建伟,监事(佛山投控委派);梁列克,董事(佛山投控委派);林巍,董事(羊城通委派);罗红,董事(南海控股委派);王承翔,董事(羊城通委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派);谢振东,董事长(法定代表人)(羊城通委派);叶航升,董事(南海控股委派);叶航升,总经理(南海控股委派);赵伟,董事(佛山投控委派) | 陈建伟,董事(佛山投控委派);顾裕波,董事(羊城通委派);罗红,董事(南海控股委派);苏浩伟,董事长(法定代表人)(羊城通委派);温晓丽,董事(羊城通委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派);叶航升,总经理(南海控股委派);叶航升,董事(南海控股委派);曾炎林,监事(佛山投控委派);赵伟,董事(佛山投控委派) | 2019-01-30 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-01-30 |
法定代表人变更 | 谢振东 | 苏浩伟 | 2019-01-30 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2016-07-21 |
股东备案 | 蔡建民,董事(佛山投控委派);陈建伟,监事(佛山投控委派);黎伟峰,董事(南海控股委派);黎伟峰,总经理(南海控股委派);梁列克,董事(佛山投控委派);林巍,董事(羊城通委派);罗红,董事(南海控股委派);王承翔,董事(羊城通委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派);谢振东,董事长(法定代表人)(羊城通委派) | 陈建伟,监事(佛山投控委派);梁列克,董事(佛山投控委派);林巍,董事(羊城通委派);罗红,董事(南海控股委派);王承翔,董事(羊城通委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派);谢振东,董事长(法定代表人)(羊城通委派);叶航升,董事(南海控股委派);叶航升,总经理(南海控股委派);赵伟,董事(佛山投控委派) | 2016-07-21 |
住所变更 | 佛山市南海区桂城南新二路22号首层 | 佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦2201、2202、2203、2204室 | 2016-07-21 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2016-07-21 |
股东备案 | 蔡建民,董事(佛山投控委派);陈本华,董事(佛山投控委派);陈建伟,监事(佛山投控委派);黎伟峰,董事(南海控股委派);黎伟峰,总经理(南海控股委派);林巍,董事(羊城通委派);罗红,董事(南海控股委派);王承翔,董事(羊城通委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派);谢振东,董事长(法定代表人)(羊城通委派) | 蔡建民,董事(佛山投控委派);陈建伟,监事(佛山投控委派);黎伟峰,董事(南海控股委派);黎伟峰,总经理(南海控股委派);梁列克,董事(佛山投控委派);林巍,董事(羊城通委派);罗红,董事(南海控股委派);王承翔,董事(羊城通委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派);谢振东,董事长(法定代表人)(羊城通委派) | 2016-07-21 |
股东备案 | 蔡建民,董事(佛山投控委派);陈本华,董事(佛山投控委派);陈建伟,监事(佛山投控委派);黎伟峰,总经理(南海控股委派);黎伟峰,董事(南海控股委派);李保全,董事长(法定代表人)(羊城通委派);李之明,董事(羊城通委派);林巍,董事(羊城通委派);吴向能,董事(南海控股委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派) | 蔡建民,董事(佛山投控委派);陈本华,董事(佛山投控委派);陈建伟,监事(佛山投控委派);黎伟峰,董事(南海控股委派);黎伟峰,总经理(南海控股委派);林巍,董事(羊城通委派);罗红,董事(南海控股委派);王承翔,董事(羊城通委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派);谢振东,董事长(法定代表人)(羊城通委派) | 2015-06-02 |
法定代表人变更 | 李保全 | 谢振东 | 2015-06-02 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-06-02 |
注册资本(金)变更 | 850.000000 | 1000.000000 | 2015-06-02 |
更多>>视频联播