变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱一航(董事);游丽英(监事);黄臻宇(董事长,董事);温兆胜(董事);谢家雄(监事);王映(监事会主席);陈潮明(董事);郑伟健(董事);李福明(经理); | 陈敏(董事);丘文东(监事会主席);朱一航(董事);温兆胜(董事);李志红(经理);郑伟健(董事长,董事);谢家雄(监事);游丽英(监事);陈潮明(董事); | 2020-05-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄臻宇 | 郑伟健 | 2020-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱一航(董事);游丽英(监事);黄臻宇(董事长,董事);温兆胜(董事);谢家雄(监事);陈晓军(监事会主席);陈潮明(董事);郑伟健(董事);李福明(经理); | 朱一航(董事);游丽英(监事);黄臻宇(董事,董事长);温兆胜(董事);谢家雄(监事);王映(监事会主席);陈潮明(董事);郑伟健(董事);李福明(经理); | 2019-12-23 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省广州市天河区珠江东路421号珠江大厦15楼1501之三十房 | 广东省广州市天河区兴民路222号之三4701房 | 2019-10-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈潮明,董事;陈晓军,监事主席;黄臻宇,董事长,董事;李福明,经理;李永红,董事;谢家雄,监事;游丽英,监事;郑伟健,董事;朱一航,董事 | 陈潮明,董事;陈晓军,监事主席;黄臻宇,董事长,董事;李福明,经理;温兆胜,董事;谢家雄,监事;游丽英,监事;郑伟健,董事;朱一航,董事 | 2018-10-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2018-10-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2017-12-01 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈潮明,董事;陈晓军,监事主席;黄臻宇,董事长,董事;李福明,经理;李永红,董事;谢家雄,监事;游丽英,监事;朱克林,董事;朱一航,董事 | 陈潮明,董事;陈晓军,监事主席;黄臻宇,董事长,董事;李福明,经理;李永红,董事;谢家雄,监事;游丽英,监事;郑伟健,董事;朱一航,董事 | 2017-12-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈潮明,董事;黄臻宇,董事长,董事;李福明,经理;李永红,董事;沈小坚,监事会主席;谢家雄,监事;游丽英,监事;朱克林,董事;朱一航,董事 | 陈潮明,董事;陈晓军,监事主席;黄臻宇,董事长,董事;李福明,经理;李永红,董事;谢家雄,监事;游丽英,监事;朱克林,董事;朱一航,董事 | 2017-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2017-09-22 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑伟健 | 黄臻宇 | 2017-01-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2016-08-25 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈潮明,董事;李福明,经理;李毅贤,监事会主席;李永红,董事;刘文军,监事;游丽英,监事;郑伟健,董事长,董事;朱克林,董事;朱一航,董事 | 陈潮明,董事;李福明,经理;李永红,董事;刘文军,监事;沈小坚,监事会主席;游丽英,监事;郑伟健,董事长,董事;朱克林,董事;朱一航,董事 | 2016-08-25 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2016-04-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2016-04-22 | |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-04-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 367200.000000 | 417200.000000 | 2016-01-07 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2016-01-07 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-11-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2015-11-17 |
更多>>视频联播