变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省广州市天河区珠江东路421号珠江大厦15楼1501之三十房 | 2014-05-23 | |
章程备案 | 2013-03-29 | 章程修正案 | 2014-05-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈潮明,董事;李福明,经理;李永红,董事;廖剑霖,监事;游丽英,监事;曾岸,监事长;郑伟健,董事长,董事;朱克林,董事;朱一航,董事 | 陈潮明,董事;李福明,经理;李毅贤,监事会主席;李永红,董事;刘文军,监事;游丽英,监事;郑伟健,董事长,董事;朱克林,董事;朱一航,董事 | 2014-01-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2014-01-07 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈潮明,董事;李福明,经理;廖剑霖,监事;汪群,董事;吴继红,董事;游丽英,监事;曾岸,监事长;郑伟健,董事长,董事;朱克林,董事 | 陈潮明,董事;李福明,经理;李永红,董事;廖剑霖,监事;游丽英,监事;曾岸,监事长;郑伟健,董事长,董事;朱克林,董事;朱一航,董事 | 2013-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2013-10-30 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2013-03-29 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 167200.0000 | 367200.0000 | 2013-03-29 |
章程备案 | 2012-05-28 | 2013-03-29 | 2013-03-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱帆 | 郑伟健 | 2013-01-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈潮明,董事;廖剑霖,监事;汪群,董事;吴继红,董事;游丽英,监事;曾岸,监事长;朱帆,董事长,总经理;朱克林,董事 | 陈潮明,董事;李福明,经理;廖剑霖,监事;汪群,董事;吴继红,董事;游丽英,监事;曾岸,监事长;郑伟健,董事长,董事;朱克林,董事 | 2013-01-04 |
章程备案 | 2011-04-02 | 2012-05-28 | 2012-05-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 对煤炭开采、矿产开发、电力行业的投资;铁路、公路、港口、通讯、电脑网络、环保、证券行业的投资及其管理。 | 对煤炭开采、矿产开发、电力行业的投资铁路、公路、港口、通讯、电脑网络、环保、证券行业的投资及其管理;企业管理、建设项目投资、经济信息、商务、财务、市场信息的咨询服务,市场营销策划服务。 | 2012-05-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2011-04-02 | |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2011-04-02 |
章程备案 | 2010-11-11 | 2011-04-02 | 2011-04-02 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 124200.0 | 167200.0 | 2010-11-11 |
章程备案 | 2010-09-14 | 2010-11-11 | 2010-11-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2010-11-11 | |
章程备案 | 2010-09-07 | 2010-09-14 | 2010-09-14 |
更多>>视频联播