变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 股东变更 | 2020-11-06 | |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-11-06 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-11-03 |
经营范围变更 | 吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、电暖器、电风扇及厨卫系统研究开发、制造与销售,并提供安装、售后、技术检测服务;生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、通信配线设备、直播卫星电视接收天线、竹制品、木制品,提供以上产品相关的售后服务和技术咨询服务(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、软水机、净水机、水处理设备、燃气采暖热水炉、燃气采暖热水设备、电暖器、电风扇及厨卫系统研究开发、制造与销售,并提供安装、售后、技术检测服务;生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、通信配线设备、直播卫星电视接收天线、竹制品、木制品,提供以上产品相关的售后服务和技术咨询服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 2020-07-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 2020-07-08 | |
高级管理人员备案 | 别清峰,董事;范炜,监事;费立成,董事;高民,董事;刘文忠,董事长;曲泰元,董事,总经理 | 别清峰,董事;范炜,监事;费立成,董事;刘文忠,董事长;曲泰元,董事;王书科,董事,总经理 | 2020-05-14 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2019-12-17 | |
股东变更 | 股东发生变更 | 2019-10-18 | |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-10-18 |
高级管理人员备案 | 范炜,监事;高民,董事;刘景杭,董事,总经理;刘文忠,董事长;宋永刚,董事;徐湛,董事 | 别清峰,董事;范炜,监事;费立成,董事;高民,董事;刘文忠,董事长;曲泰元,董事,总经理 | 2019-03-25 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2018-12-21 |
股东备案 | 范炜,监事;贾少谦,董事长;刘景杭,董事,总经理;刘文忠,董事;宋永刚,董事;徐湛,董事 | 范炜,监事;高民,董事;刘景杭,董事,总经理;刘文忠,董事长;宋永刚,董事;徐湛,董事 | 2018-12-21 |
法定代表人变更 | 贾少谦 | 刘文忠 | 2018-12-21 |
经营范围变更 | 生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、电暖器、消毒柜、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、电风扇、洗碗机、通信配线设备、直播卫星接收天线、竹制品、木制品,提供相关的售后服务及技术咨询服务。 | 吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、电暖器、电风扇及厨卫系统研究开发、制造与销售,并提供安装、售后、技术检测服务;生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、通信配线设备、直播卫星电视接收天线、竹制品、木制品,提供以上产品相关的售后服务和技术咨询服务(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 2018-10-23 |
名称变更 | 广东海信家电有限公司 | 海信(广东)厨卫系统有限公司 | 2018-10-23 |
章程备案 | 章程 | 2018-08-03 | |
高级管理人员备案 | 范炜,监事;贾少谦,董事长;宋永刚,董事;王琳,董事,总经理;徐湛,董事;张玉清,董事 | 范炜,监事;贾少谦,董事长;刘景杭,董事,总经理;刘文忠,董事;宋永刚,董事;徐湛,董事 | 2018-06-07 |
经营范围变更 | 生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、电暖器、消毒柜、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、电风扇、洗碗机,通信配线设备、直播卫星接收天线,提供相关的售后服务及技术咨询服务。 | 生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、电暖器、消毒柜、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、电风扇、洗碗机、通信配线设备、直播卫星接收天线、竹制品、木制品,提供相关的售后服务及技术咨询服务。 | 2018-02-02 |
法定代表人变更 | 代慧忠 | 贾少谦 | 2017-07-03 |
股东备案 | 代慧忠,董事长;范炜,监事;贾少谦,董事;宋永刚,董事,总经理;王云利,董事;杨迎时,董事 | 范炜,监事;贾少谦,董事长;宋永刚,董事;王琳,董事,总经理;徐湛,董事;张玉清,董事 | 2017-07-03 |
更多>>视频联播