变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所变更 | 佛山市顺德区大良街道德胜西路北1号 | 佛山市顺德区容桂街道办事处德胜居委会容奇大道东1号 | 2017-03-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2016-04-28 | |
法定代表人变更 | 汤业国 | 代慧忠 | 2016-04-28 |
股东备案 | 黄晓剑,董事;贾少谦,董事;李华,监事;李华,监事;宋永刚,董事,总经理;田野,董事 | 代慧忠,董事长;范炜,监事;贾少谦,董事;宋永刚,董事,总经理;王云利,董事;杨迎时,董事 | 2016-04-28 |
股东备案 | 黄晓剑,董事;贾少谦,董事;李军,监事;宋永刚,董事,总经理;田野,董事;肖建林,董事长 | 黄晓剑,董事;贾少谦,董事;李华,监事;李华,监事;宋永刚,董事,总经理;田野,董事 | 2015-10-23 |
法定代表人变更 | 肖建林 | 汤业国 | 2015-10-23 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2015-10-16 | |
注册资本(金)变更 | 4659.4600 | 5740.5100 | 2014-07-01 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 有限责任公司(外商投资企业投资,私营) | 2014-07-01 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2014-07-01 | |
股东变更 | 股东发生变更 | 2014-05-29 | |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 2014-05-29 |
注册资本(金)变更 | 562.0000 | 4659.4600 | 2014-05-29 |
股东备案 | 贾少谦,董事;李军,董事;任立人,董事长;宋永刚,董事;田野,董事 | 黄晓剑,董事;贾少谦,董事;李军,监事;宋永刚,董事,总经理;田野,董事;肖建林,董事长 | 2014-05-29 |
法定代表人变更 | 任立人 | 肖建林 | 2014-05-29 |
经营范围变更 | 生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、电暖器、消毒柜、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、电风扇、洗碗机,提供相关的售后服务及技术咨询服务。 | 生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、电暖器、消毒柜、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、电风扇、洗碗机,通信配线设备、直播卫星接收天线,提供相关的售后服务及技术咨询服务。 | 2014-05-29 |
名称变更 | 广东科龙配件有限公司 | 广东海信家电有限公司 | 2014-04-10 |
经营范围变更 | 生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、电暖器、换气扇、抽湿机、消毒柜、饮水机、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件和自动化设备。 | 生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、电暖器、消毒柜、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、电风扇、洗碗机,提供相关的售后服务及技术咨询服务。 | 2014-04-10 |
更多>>视频联播