变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2021-02-04 | |
投资人(股权)变更 | 四川发展(控股)有限责任公司出资310000万人民币; | 四川发展(控股)有限责任公司出资510000万人民币; | 2021-02-04 |
注册资本变更 | 310000万人民币 | 510000.000000万人民币 | 2021-02-04 |
投资人(股权)变更 | 四川发展(控股)有限责任公司出资300000万人民币; | 四川发展(控股)有限责任公司出资310000万人民币; | 2020-12-31 |
地址变更 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号 | 2020-12-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周兴云 | 曾显斌 | 2020-12-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘嘉杨自力周兴云高书美苟利民 | 刘铁高书美苟利民杨自力曾显斌 | 2020-12-31 |
注册资本变更 | 300000万人民币 | 310000.000000万人民币 | 2020-12-31 |
章程备案 | 无 | 2020-12-31 | |
市场主体类型变更 | 1190 | 1153 | 2019-09-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周兴云,董事兼总经理;韩萍,董事;杨凌他,董事;高书美,董事;王彬,监事;杨自力,董事长; | 王彬,监事;杨自力,董事长;周兴云,董事兼总经理;苟利民,董事;刘嘉,董事;高书美,董事; | 2019-09-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-25 | ||
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 国辰产业投资基金管理有限公司;建银国际财富管理(天津)有限公司;四川发展(控股)有限责任公司;盈创投资管理有限公司; | 四川发展(控股)有限责任公司; | 2019-09-25 |
其他事项备案 | 613502.104000 | 300000.000000 | 2019-09-25 |
法定代表人变更 | 赵勇 | 杨自力 | 2019-01-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-01-31 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2018-05-10 | ||
注册资本变更 | 2018-06-23 | 3999-01-01 | 2018-05-10 |
其他事项备案 | 2018-02-06 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2018-02-06 |
更多>>视频联播