变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵勇,董事长高书美,董事杨全,董事韩萍,董事相敏成,董事 | 赵勇,董事长高书美,董事杨全,董事韩萍,董事相敏成,董事周兴云,董事兼总经理 | 2018-02-06 |
其他事项备案 | 屈帅,*** | 2017-06-16 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵勇,董事长 | 2015-11-05 | |
法定代表人变更 | 许述生 | 赵勇 | 2015-11-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2014-09-28 |
地址变更 | 成都高新区天府大道北段966号3号楼31116室 | 成都高新区交子大道177号1栋2单元8层801号 | 2014-09-28 |
更多>>视频联播