变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 880000.000000 | 1210000.000000 | 2022-03-31 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-03-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 史佳、倪长锋、程磊、徐昭、卞春山、沈寒、郑立坤、戴彦、刘洋、蔡开璟 | 史佳、倪长锋、程磊、徐昭、卞春山、戴彦、刘洋、蔡开璟、沈国权、郑立坤 | 2022-02-21 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 22 | 长期 | 2021-12-22 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-12-22 |
其他事项备案 | 东方财富信息股份有限公司:99.9277%;上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0723%; | 东方财富信息股份有限公司:99.9318%;上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0682%; | 2021-09-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-09-27 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 830000 | 880000.000000 | 2021-09-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 东方财富信息股份有限公司:99.9277%;上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0723%; | 东方财富信息股份有限公司:99.9318%;上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0682%; | 2021-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卞春山、沈寒、史佳、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、郑立坤、戴彦 | 史佳、倪长锋、程磊、徐昭、卞春山、沈寒、郑立坤、戴彦、刘洋、蔡开璟 | 2021-06-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 戴彦、陶涛、卞春山、沈寒、史佳、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、郑立坤、郑立坤 | 卞春山、沈寒、史佳、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、郑立坤、戴彦 | 2021-05-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑立坤 | 戴彦 | 2021-05-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐伟琴、卞春山、陶涛、郑立坤、沈寒、史佳、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、郑立坤 | 戴彦、陶涛、卞春山、沈寒、史佳、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、郑立坤、郑立坤 | 2021-03-05 |
其他事项备案 | 东方财富信息股份有限公司:99.9091%;上海东方财富证券研究所有限公司:0.0909%; | 上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0723%;东方财富信息股份有限公司:99.9277%; | 2020-09-14 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-09-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶涛、郑立坤、沈寒、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、卞春山、郑立坤、史佳、徐伟琴 | 徐伟琴、卞春山、陶涛、郑立坤、沈寒、史佳、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、郑立坤 | 2020-09-14 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 660000.000000 | 830000.000000 | 2020-09-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶涛、郑立坤、沈寒、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、卞春山、徐伟琴、史佳 | 陶涛、郑立坤、沈寒、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、卞春山、郑立坤、史佳、徐伟琴 | 2020-05-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐伟琴 | 郑立坤 | 2020-05-21 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券股份有限公司 | 2020-03-05 |
更多>>视频联播