变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2020-03-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶涛、郑立坤、沈寒、倪长锋、程磊、班丽荣、徐昭、刘洋、卞春山、徐伟琴 | 陶涛、郑立坤、沈寒、倪长锋、程磊、徐昭、刘洋、卞春山、徐伟琴、史佳 | 2020-02-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈宏 | 徐伟琴 | 2019-09-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、徐昭、刘洋、卞春山、倪长锋、程磊、陈宏、徐伟琴 | 陶涛、郑立坤、沈寒、倪长锋、程磊、班丽荣、徐昭、刘洋、卞春山、徐伟琴 | 2019-09-25 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-09-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭旻、陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦、倪长锋 | 陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、徐昭、刘洋、卞春山、倪长锋、程磊、陈宏、徐伟琴 | 2019-09-23 |
其他事项备案 | 东方财富信息股份有限公司:99.8889%;上海东方财富证券研究所有限公司:0.1111%; | 东方财富信息股份有限公司:99.9091%;上海东方财富证券研究所有限公司:0.0909%; | 2019-06-21 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 540000.000000 | 660000.000000 | 2019-06-21 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦、倪长锋 | 郭旻、陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦、倪长锋 | 2019-03-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 东方财富信息股份有限公司:99.8696%;上海东方财富证券研究所有限公司:0.1304%; | 东方财富信息股份有限公司:99.8889%;上海东方财富证券研究所有限公司:0.1111%; | 2018-11-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 拉萨市北京中路101号 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 2018-11-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、郭旻、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦 | 陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦、倪长锋 | 2018-11-22 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 520000 | 540000.000000 | 2018-11-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、郭旻、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦 | 陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、郭旻、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦 | 2018-09-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-08-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶涛、程磊、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、郭旻、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦 | 陶涛、郑立坤、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、郭旻、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦 | 2018-05-07 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-01-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 华卫、陶涛、程磊、沈寒、班丽荣、陈宏、徐伟琴、普穷、郭旻、刘洋 | 陶涛、程磊、沈寒、班丽荣、陈宏、普穷、郭旻、刘洋、徐伟琴、卞春山、强巴云旦 | 2017-09-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 东方财富信息股份有限公司:99.86%;上海东方财富证券研究所有限公司:0.13%; | 东方财富信息股份有限公司:99.88%;上海东方财富证券研究所有限公司:0.11%; | 2017-07-26 |
更多>>视频联播