变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李功保(董事长);黄勇(总经理);周瑞明(董事);翟自建(职工监事);邓崇民(监事,监事会主席);李撼(董事);黄勇(董事);李泽海();孟永宁(职工监事); | 翟自建(职工监事);邓崇民(监事,监事会主席);李撼(董事);黄勇(董事);黄少洲(董事长);黄勇(总经理);陈永达(董事);李泽海(董事);孟永宁(职工监事); | 2021-07-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄勇 | 黄少洲 | 2021-07-12 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2020-12-14 |
章程备案 | 章程 | 2020-10-21 | |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2019-11-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李功保 | 黄勇 | 2018-01-31 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2018-01-31 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-11-01 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 15081.384700 | 100000.000000 | 2017-11-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 投资、建设、经营城市基础设施和政府授权的其他资产、资源;受韶关市人民政府委托实施土地一级开发业务。 | 投资、建设、经营城市基础设施和政府授权的其他资产、资源;受韶关市人民政府委托实施土地一级开发业务;房地产开发经营。 | 2017-11-01 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 14000.000000 | 15081.384700 | 2016-12-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2016-12-29 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2016-12-29 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 韶关市新鸿达城市投资经营有限公司 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 2016-11-02 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2016-11-02 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2016-04-06 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-12-30 | 2016-04-06 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 投资、建设、经营城市基础设施和政府授权的其他资产、资源;受韶关市人民政府委托实施包括土地储备及出让前准备工作在内的土地一级开发业务。 | 投资、建设、经营城市基础设施和政府授权的其他资产、资源;受韶关市人民政府委托实施土地一级开发业务。 | 2016-04-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邓崇民,监事;黄勇,董事;李功保,法定代表人,经理,董事,董事长;李撼,董事;李卫新,监事长;杨展建,监事;曾海波,董事;周瑞明,董事 | 邓崇民,监事,监事长;黄勇,董事;李功保,法定代表人,经理,董事,董事长;李撼,董事;孟永宁,监事;薛利国,监事;曾海波,董事;周瑞明,董事 | 2016-04-06 |
章程备案 | 公司章程修正案 | 章程修正案 | 2014-01-13 |
更多>>视频联播