变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蔡昌芳 | 李宏 | 2005-12-27 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 韶关市北江区西堤北路43号富荣楼三楼 | 韶关市北江区和平路135号市房地产大厦10楼 | 2004-12-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 筹建。 | 投资、建设、经营城市基础设施和政府授权的其他资产、资源(法律、法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的经营项目取得许可证后方可经营) | 2004-12-13 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2004-09-30 | 2009-12-30 | 2004-12-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许俊杰 | 蔡昌芳 | 2004-12-13 |
更多>>视频联播