变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 许晓帆 | 石挺丰 | 2021-05-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-05-25 | |
法定代表人变更 | 许晓帆 | 胡晓燕 | 2020-07-01 |
工商登记联络员备案 | 梁诗敏 | 2020-07-01 | |
经理备案 | 许晓帆 | 胡晓燕 | 2020-07-01 |
董事备案 | 陈宏伟,李军武,莫晓明,石挺丰,许晓帆 | 许晓帆 | 2019-05-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-30 | |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-21 |
名称变更 | 广州海港地产开发有限公司 | 广州海港地产集团有限公司 | 2018-08-21 |
董事备案 | 陈宏伟(董事);黎劲林(董事兼经理);李军武(董事);莫晓明(副董事长);石挺丰(董事长);唐少雄(监事); | 陈宏伟(董事);陈惠(监事);李军武(董事);莫晓明(副董事长);石挺丰(董事长);许晓帆(董事兼经理); | 2018-03-23 |
经理备案 | 陈宏伟,董事,委派,;黎劲林,董事兼经理,选举,;李军武,董事,委派,;莫晓明,副董事长,选举,;石挺丰,董事长,委派,是;唐少雄,监事,委派,; | 陈宏伟,董事,委派,;陈惠,监事,委派,;李军武,董事,委派,;莫晓明,副董事长,选举,;石挺丰,董事长,委派,;许晓帆,董事兼经理,委派,是; | 2018-03-23 |
董事备案 | 陈宏伟,董事,委派,;黎劲林,董事兼经理,选举,;李军武,董事,委派,;莫晓明,副董事长,选举,;石挺丰,董事长,委派,是;唐少雄,监事,委派,; | 陈宏伟,董事,委派,;陈惠,监事,委派,;李军武,董事,委派,;莫晓明,副董事长,选举,;石挺丰,董事长,委派,;许晓帆,董事兼经理,委派,是; | 2018-03-23 |
组织机构备案 | 陈宏伟,董事,委派,;黎劲林,董事兼经理,选举,;李军武,董事,委派,;莫晓明,副董事长,选举,;石挺丰,董事长,委派,是;唐少雄,监事,委派,; | 陈宏伟,董事,委派,;陈惠,监事,委派,;李军武,董事,委派,;莫晓明,副董事长,选举,;石挺丰,董事长,委派,;许晓帆,董事兼经理,委派,是; | 2018-03-23 |
法定代表人变更 | 石挺丰 | 许晓帆 | 2018-03-23 |
经理备案 | 陈宏伟(董事);黎劲林(董事兼经理);李军武(董事);莫晓明(副董事长);石挺丰(董事长);唐少雄(监事); | 陈宏伟(董事);陈惠(监事);李军武(董事);莫晓明(副董事长);石挺丰(董事长);许晓帆(董事兼经理); | 2018-03-23 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-03-23 |
组织机构备案 | 陈宏伟(董事);黎劲林(董事兼经理);李军武(董事);莫晓明(副董事长);石挺丰(董事长);唐少雄(监事); | 陈宏伟(董事);陈惠(监事);李军武(董事);莫晓明(副董事长);石挺丰(董事长);许晓帆(董事兼经理); | 2018-03-23 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-25 |
董事备案 | 陈宏伟,董事,委派,;陈万雄,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;梁锦汉,董事,委派,;石挺丰,董事兼经理,委派,;唐少雄,监事,委派,; | 陈宏伟,董事,委派,;黎劲林,董事兼经理,选举,;李军武,董事,委派,;莫晓明,副董事长,选举,;石挺丰,董事长,委派,是;唐少雄,监事,委派,; | 2017-09-01 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-09-01 |
更多>>视频联播