变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 符乃瑞 | 王明强 | 2021-04-28 |
住所(经营场所)变更 | 广州市黄埔区香山路17号办公楼207号房 | 广州市黄埔区科学大道191号A1栋902房 | 2021-03-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-03-10 | |
董事备案 | 李靖辉,李为民,王明强,王青峰,张文强 | 李靖辉,李为民,王明强,王青峰,丁翀 | 2021-03-10 |
董事备案 | 陈伟淳,符乃瑞,刘贻俊,王明强,杨珂 | 王青峰,张文强,李靖辉,王明强,李为民 | 2020-10-28 |
监事备案 | 李靖辉,汤福军,王相杰,王志海,朱勇刚 | 李锋,汤福军,王相杰,王志海,朱勇刚 | 2020-10-28 |
董事备案 | 陈伟淳,符乃瑞,刘贻俊,任剑强,杨珂 | 陈伟淳,符乃瑞,刘贻俊,杨珂,王明强 | 2020-06-02 |
法定代表人变更 | 任剑强 | 王明强 | 2020-06-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-23 | |
董事备案 | 陈伟淳,符乃瑞,李荣军,任剑强,张放 | 杨珂,陈伟淳,符乃瑞,任剑强,刘贻俊 | 2020-04-23 |
工商登记联络员备案 | 昂卉慧 | 2020-04-23 | |
监事备案 | 杨肖颜 | 朱勇刚,王志海,汤福军,王相杰,李靖辉 | 2020-04-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-13 | |
股东变更 | 广州开发区投资集团有限公司 | 广州粤恒科技发展有限公司 | 2020-04-13 |
经理备案 | 任剑强 | 符乃瑞 | 2019-05-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-23 | |
董事备案 | 黄健,李荣军,王领 | 符乃瑞,李荣军,任剑强,张放,陈伟淳 | 2019-05-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-13 | |
监事备案 | 粱东涛 | 杨肖颜 | 2019-05-13 |
具体经营项目申报 | 售电业务;太阳能发电;电力供应;火力发电;生物质能发电;热力生产和供应;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);贸易代理;企业自有资金投资;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;能源管理服务;自有房地产经营活动;房屋租赁; | 售电业务;太阳能发电;电力供应;火力发电;生物质能发电;热力生产和供应;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);贸易代理;企业自有资金投资;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;能源管理服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;货物进出口(专营专控商品除外); | 2018-11-14 |
更多>>视频联播