变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 153500 | 225736.589994 | 2023-10-30 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2023-10-30 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2023-10-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 153500 | 2257365899.94 | 2023-10-30 |
市场主体类型变更 | 1110 | 1190 | 2023-10-30 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路3号顺科置业大厦10楼1001室(住所申报) | 广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1410(住所申报) | 2023-10-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东变更 | 2023-10-30 | |
章程备案 | 人员备案 | 章程 | 2023-01-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王志轩,董事;曾建宁,董事;吴宏伟,董事;蒋力,经理;蒋力,董事长;李宇,董事;吴伟歆,监事会主席;陈敏锐,监事;张巧婷,监事;樊斌,监事;林伟良,监事 | 冯卓林,职工监事;张学军,董事;丁焕峰,董事;关天鹉,董事;黎志豪,董事兼经理;赵英杰,监事会主席;彭茜,监事;华玉珍,监事;王志轩,董事长;谷小泳,董事;胡敏华,职工董事;樊斌,职工监事 | 2023-01-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蒋力 | 王志轩 | 2023-01-19 |
章程备案 | 章程备案 | 人员备案 | 2021-06-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王志轩,董事;曾建宁,董事;陈敏锐,董事;蒋力,经理;蒋力,董事长;李宇,董事;刘崴,监事会主席;张丹昱,监事;陈丽明,监事;黄成杰,监事;冯卓林,监事 | 王志轩,董事;曾建宁,董事;吴宏伟,董事;蒋力,经理;蒋力,董事长;李宇,董事;吴伟歆,监事会主席;陈敏锐,监事;张巧婷,监事;樊斌,监事;林伟良,监事 | 2021-06-02 |
章程备案 | 章程备案 | 2021-01-14 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3栋1803 | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路3号顺科置业大厦10楼1001室(住所申报) | 2020-11-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 对科技园区开发及各类行业进行投资,物业管理、房屋租赁,投资咨询、资产管理,为创业企业提供创业管理、培训服务,科技信息交流、技术咨询、技术孵化、技术转让,会议及会展服务,房地产开发。 | 对科技园区开发及各类行业进行投资,物业管理、房屋租赁,投资咨询、资产管理,为创业企业提供创业管理、培训服务,科技信息交流、技术咨询、技术孵化、技术转让,会议及会展服务,房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2020-11-16 |
章程备案 | 章程 | 2019-09-16 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 123500.0000 | 153500.0000 | 2019-09-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡爱欣,监事;黄朝晖,监事;蒋力,经理;蒋力,董事长;李宁,董事;李文莉,监事;吴宏伟,监事长;王志轩,董事;曾建宁,董事;曾伟,监事;周子恒,董事 | 陈丽明,职工代表监事;陈敏锐,董事;冯卓林,职工代表监事;黄成杰,监事;蒋力,经理;蒋力,董事长;李宁,董事;刘崴,监事会主席;王志轩,董事;张丹昱,监事;曾建宁,董事 | 2019-09-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 123500.000000 | 153500.000000 | 2019-09-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡爱欣,监事;黄朝晖,监事;蒋力,经理;蒋力,董事长;李文莉,监事;李宇,董事;吴宏伟,监事长;王志轩,董事;曾建宁,董事;曾伟,监事;周子恒,董事 | 陈丽明,职工代表监事;陈敏锐,董事;冯卓林,职工代表监事;黄成杰,监事;蒋力,经理;蒋力,董事长;李宇,董事;刘崴,监事会主席;王志轩,董事;张丹昱,监事;曾建宁,董事 | 2019-09-16 |
更多>>视频联播